Dogfen lywodraethu MARNHULL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 810142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 5TH AUGUST 1970 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15 NOV 2019 as amended on 16 Jun 2020 as amended on 18 Nov 2022 as amended on 24 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF MARNHULL AND THE NEIGHBOURHOOD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF MARNHULL AND THE NEIGHBOURHOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.