ymddiriedolwyr PARISH LANDS CHARITY
Rhif yr elusen: 810235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV DANIEL FRENCH | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Linda Susan Burt | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|||||||||||
Ann Tithanie Kendal | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|||||||||||
Robert John Wheeler | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|||||||||||
Karen Louise Sims-Stirling | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||||||||
Mary Margaret Melita Kemp | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|||||||||||
Sandra Price | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|||||||||||
Caroline Jane Bricknell | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|||||||||||
GILL BOYCE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
TREVOR NORMAN RENDLE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.