ymddiriedolwyr THE CHARD AREA YOUTH COMMITTEE
Rhif yr elusen: 900074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tricia O'Brien | Cadeirydd | 06 July 2011 |
|
|
||||
Serena Wootton | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Paige Mary Ann Aherne | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|
||||
Suzanne Percilla Wyatt | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|
||||
Dave O'Brien | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Caroline May | Ymddiriedolwr | 09 September 2013 |
|
|
||||
Pete May | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.