Hanes ariannol FOREST PULSE
Rhif yr elusen: 900216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.40k | £165.43k | £186.25k | £150.64k | £223.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.74k | £206.30k | £170.18k | £149.05k | £213.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.50k | £27.11k | N/A | £82.38k | £55.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.27k | £70.82k | £80.62k | £420 | £15.85k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.