Hanes ariannol NORTH HINKSEY PRESCHOOL & CHILDCARE CLUBS
Rhif yr elusen: 900267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £257.07k | £219.37k | £167.70k | £157.99k | £165.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £242.08k | £195.21k | £171.23k | £187.58k | £191.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £94.61k | N/A | £69.37k | £77.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £80.39k | £50 | £102.34k | £23.36k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.