Hanes ariannol ST MARY'S UNDER FIVES, MARLBOROUGH
Rhif yr elusen: 900445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (89 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.49k | £85.17k | £97.74k | £123.13k | £130.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.95k | £93.30k | £84.69k | £101.88k | £132.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £67.06k | £77.97k | N/A | N/A | £122.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.