ymddiriedolwyr THE WHITE HORSE CARE TRUST
Rhif yr elusen: 900633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAY NORMAN | Cadeirydd | 13 June 2011 |
|
|
||||
Anne-Marie Howroyd | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Lynda Hughes | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Rachel Greenway | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Richard Mattick | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|||||
Pamela Ann Jackson | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
MRS M MCCONNELL | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
PHILLIP GRAEME SIMPSON | Ymddiriedolwr | 25 October 1999 |
|
|
||||
MARY GLADMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.