Hanes ariannol CHILDREN'S HOSPICE SOUTH WEST
Rhif yr elusen: 1003314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.84m | £15.77m | £18.79m | £18.31m | £21.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.46m | £15.08m | £15.61m | £14.88m | £16.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £878.22k | £999.30k | £1.02m | £996.01k | £1.15m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £796.47k | £1.64m | £4.95m | £1.64m | £1.19m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.34m | £8.04m | £12.81m | £10.28m | £12.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.45m | £4.66m | £1.87m | £5.10m | £6.12m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.69m | £1.89m | £2.22m | £2.23m | £2.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £361.43k | £410.51k | £360.01k | £534.18k | £712.42k | |
|
Incwm - Arall | £1.40k | £779.63k | £1.53m | £155.86k | £48.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.07m | £3.55m | £6.54m | £5.57m | £6.84m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.03m | £9.31m | £9.13m | £8.86m | £9.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.44m | £5.78m | £1.82m | £2.07m | £2.14m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.11k | £35.50k | £32.84k | £44.94k | £39.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £36.31k | £45.06k | £71.66k | £100.37k | £107.39k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £4.65m | £3.95m | £4.93m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.