ymddiriedolwyr KASHMIR YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1003644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shammsa Jabeen | Cadeirydd | 18 April 2016 |
|
|
||||
Zaman Tahir | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Saqlain Khalid | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Mohammad Ejaz Ul-Haq Faheem Chishti | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
MOHAMMAD HABEEBULLAH | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|||||
Abid Hussain | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|||||
Zahir Siddique | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Sohail Hussain | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.