Hanes ariannol THE CARERS CENTRE FOR BRIGHTON AND HOVE LIMITED
Rhif yr elusen: 1015728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £666.95k | £620.08k | £621.29k | £672.76k | £781.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £595.74k | £577.28k | £586.65k | £603.65k | £741.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £558.22k | £576.79k | £549.10k | £640.21k | £608.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £24.90k | £54.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £104.54k | £7.65k | £30.88k | £30.16k | £7.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £559.24k | £577.12k | £586.50k | £640.21k | £761.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.18k | £3.32k | £3.91k | £2.38k | £7.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £32.00k | £0 | £0 | £4.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £595.74k | £577.28k | £586.65k | £603.65k | £716.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £25.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.56k | £11.58k | £12.15k | £11.47k | £13.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.