Hanes ariannol BUSINESS DISABILITY FORUM
Rhif yr elusen: 1018463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03m | £2.31m | £2.54m | £3.22m | £3.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06m | £2.15m | £1.95m | £2.47m | £2.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £175.70k | £286.70k | £104.68k | £300.00k | £219.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £23.40k | £15.00k | £20.00k | £24.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £75 | £0 | £7.06k | £75 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.03m | £2.31m | £2.54m | £3.21m | £3.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.36k | £2.47k | £0 | £1.22k | £39.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.06m | £2.15m | £1.95m | £2.47m | £2.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.43k | £56.25k | £43.59k | £46.07k | £49.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.