Hanes ariannol ST PAULS SECOND STEPS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1028204
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/04/2009 | 02/04/2010 | 02/04/2011 | 02/04/2012 | 02/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.62k | £35.73k | £44.24k | £46.53k | £39.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.73k | £34.90k | £37.26k | £35.53k | £37.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.