Hanes ariannol QUERCUS TRUST
Rhif yr elusen: 1039205
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £423.82k | £1.05m | £2.20m | £683.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40m | £447.19k | £1.06m | £2.23m | £698.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.18m | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.18m | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £144.55k | N/A | £86.60k | £44.63k | £2.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £968.22k | £2.16m | £681.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | N/A | £1.03m | £2.20m | £697.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.24k | N/A | £15.73k | £16.20k | £20.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.31m | N/A | £1.03m | £2.20m | £676.77k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.33k | N/A | £13.34k | £13.33k | £1.04k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £18 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.