ymddiriedolwyr THE MEDIA TRUST
Rhif yr elusen: 1042733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Owain Thomas | Cadeirydd | 28 November 2019 |
|
|
||||
Etebom Patrick Davies | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Claudia Osei-Nsafoah | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
David Alan Black | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Melanie Exon | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Samuel Paul Tomlinson | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Tove Okunniwa | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Satyen Vallabh Dayal | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Ian John Edwards | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Edmon Paul Couchman | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Kamal Ahmed | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.