Hanes ariannol FLEDGELINGS PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1044563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.38k | £122.09k | £117.24k | £126.26k | £158.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.40k | £105.99k | £100.84k | £122.50k | £161.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £106.90k | £113.30k | £106.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £113.65k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.