Hanes ariannol THE SIGRID RAUSING TRUST
Rhif yr elusen: 1046769
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.55m | £31.99m | £57.53m | £33.13m | £3.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.88m | £32.57m | £54.83m | £34.27m | £25.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.53m | £31.92m | £57.45m | £33.03m | £3.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £33.03m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.16k | £65.71k | £83.91k | £69.95k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £26.94k | £5.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.85m | £32.57m | £54.83m | £34.27m | £25.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.86k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.33k | £58.38k | £53.60k | £17.99k | £87.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £18.73m | £31.32m | £53.17m | £32.08m | £24.21m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.86k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.