Hanes ariannol PARTNERS OF PRISONERS AND FAMILIES SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1048152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £1.58m | £1.12m | £804.74k | £1.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.64m | £1.55m | £1.00m | £994.82k | £1.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.29m | £1.37m | £565.92k | £562.58k | £1.07m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £283.03k | £211.81k | £552.16k | £242.16k | £486.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.29k | £2.27k | £310.00k | £281 | £2.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £242.16k | £241.45k | £310.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.29m | £1.37m | £565.92k | £562.58k | £1.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £685 | £789 | £426 | £426 | £1.40k | |
|
Incwm - Arall | £281.74k | £209.54k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.64m | £1.55m | £1.00m | £994.60k | £1.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £216 | £216 | £216 | £216 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.