Hanes ariannol My University Hospitals Sussex
Rhif yr elusen: 1050864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.96m | £1.61m | £1.24m | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99m | £2.02m | £2.06m | £2.57m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £969.35k | £1.58m | £1.33m | £950.85k | £1.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £343.45k | £374.95k | £280.89k | £293.41k | £395.00k | |
|
Incwm - Arall | £74.26k | £0 | £0 | £0 | £30.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £146.74k | £480.24k | £63.72k | £528.32k | £770.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.99m | £1.77m | £2.06m | £2.57m | £877.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £322.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £204.17k | £15.00k | £0 | £12.00k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £72.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £251.51k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.