Hanes ariannol DEVON COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1057923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.54m | £2.27m | £4.19m | £2.16m | £2.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.92m | £1.72m | £3.35m | £2.64m | £2.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £673.68k | £1.09m | £1.86m | £1.42m | £1.49m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.39m | £463.45k | £2.39m | £1.24m | £1.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £13.75k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £926.53k | £1.31m | £1.56m | £1.02m | £1.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £952.20k | £43.15k | £150.46k | £351.69k | £26.88k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £223.57k | £224.69k | £238.95k | £239.64k | £258.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £260.07k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.80m | £1.61m | £3.23m | £2.51m | £2.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £114.61k | £109.38k | £121.94k | £128.49k | £96.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.65k | £7.01k | £14.62k | £19.60k | £28.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.20m | £2.78m | £2.03m | £2.32m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.40k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.