ymddiriedolwyr THE SOUTHWARK CATHEDRAL EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1058369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev WENDY SHERIDAN ROBINS | Cadeirydd | 21 June 2023 |
|
|
||||
Rosalind Margaret Cordner | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Helen Quintrell | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Amir Eden | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|||||
LINDA HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
Professor Peter Toyne | Ymddiriedolwr | 17 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.