ymddiriedolwyr AGE CONCERN - HAILSHAM, HELLINGLY AND HERSTMONCEUX
Rhif yr elusen: 206901
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN FAULKNER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Graham Stanton | Ymddiriedolwr | 20 August 2021 |
|
|
||||
Mary Rowe | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Keith Mullen | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||
Pam Harland | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
GEOFF ROWE | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
||||
WENDY MARTIN | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.