Dogfen lywodraethu THE NORFOLK AND NORWICH ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 207060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 1 NOVEMBER 1983, AS AMENDED BY SCHEMES DATED 4 FEBRUARY 1988, AND 16 AUGUST 1999, ORDERS DATED 22 AUGUST 2005, AND 17 OCTOBER 2005. AS AMENDED ON 19 NOV 2020 AS AMENDED BY SCHEME DATED 08 NOV 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF BLIND AND PARTIALLY-SIGHTED PERSONS, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY RESIDENT IN NORWICH OR ELSEWHERE IN NORFOLK, IN SUCH WAYS AS THE BOARD THINKS FIT. (FOR FURTHER DETAILS SEE THE SCHEME DATED 1 NOVEMBER 1983).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORWICH OR ELSEWHERE IN NORFOLK.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.