ymddiriedolwyr THE MARY KINROSS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 212206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr NEIL EARL CROSS | Cadeirydd | 10 July 2002 |
|
|
||||
Alexander Sheridan Grant Shields | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Henrietta Olivia Shields | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
MRS LIZZIE BARBER | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
GORDON RODNEY HAGUE | Ymddiriedolwr | 23 November 2010 |
|
|
||||
FIONA MARGARET ADAMS | Ymddiriedolwr | 31 October 1974 |
|
|||||
ELIZABETH JEAN SHIELDS | Ymddiriedolwr | 09 October 1969 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.