ymddiriedolwyr CLAIRE WAND FUND
Rhif yr elusen: 220008
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID SILVER | Cadeirydd | 13 June 2012 |
|
|
||||||||
Dr SAMIRA ANANE | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||||||
Dr Michael Ingram | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||||||
Dr Richard Mark Vautrey | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|||||||||
Dr Oluwadamilola Adedayo | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||
Dr RJ Walshaw | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||
Dr NICHOLAS SILVER | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|||||||||
DR JOHN RAWLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Dr JANE WAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.