ymddiriedolwyr THE HOUNSFIELD PENSIONS CHARITY
Rhif yr elusen: 221436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS JAMES ANTHONY HUTTON MBE | Cadeirydd | 22 November 1988 |
|
|||||||||||||||
Professor Robert Edward Coleman | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|||||||||||||||
The Very Revd Abigail Laura Thompson | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|||||||||||||||
Dr Susan Mary Gentle | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|||||||||||||||
Elizabeth Ann Brownhill | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|||||||||||||||
STEPHEN ECCLESTON | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|||||||||||||||
DAVID HENRY QUINNEY | Ymddiriedolwr | 27 October 2016 |
|
|||||||||||||||
MR D STANLEY | Ymddiriedolwr | 20 July 2007 |
|
|||||||||||||||
DR J P BANHAM | Ymddiriedolwr | 20 October 2006 |
|
|
||||||||||||||
MR I G WALKER | Ymddiriedolwr | 18 October 2002 |
|
|||||||||||||||
DAVID FRANCIS BOOKER | Ymddiriedolwr | 23 October 1998 |
|
|||||||||||||||
SAP HUNTER JP | Ymddiriedolwr | 30 April 1993 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.