Hanes ariannol THE CONGREGATION OF THE SISTERS OF NAZARETH CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 228906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.58m | £6.71m | £6.74m | £2.89m | £2.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.29m | £10.43m | £7.39m | £4.58m | £4.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.59m | £1.34m | £1.24m | £1.42m | £1.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.45m | £3.94m | £4.02m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £99.99k | £89.48k | £89.03k | £79.81k | £128.95k | |
|
Incwm - Arall | £1.43m | £1.34m | £1.39m | £1.40m | £1.39m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £112.03k | £376.37k | £537.88k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.66m | £7.14m | £7.35m | £3.13m | £4.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.55k | £0 | £0 | £20.88k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £629.00k | £3.29m | £48.63k | £1.44m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.