Hanes ariannol THE SOLDIERS' AND AVIATORS' SCRIPTURE READERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 235708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £1.13m | £1.38m | £1.27m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £1.34m | £1.32m | £1.33m | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £129.39k | £21.47k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.19m | £952.92k | £1.17m | £1.17m | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.91k | £11.64k | £15.25k | £17.67k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.62k | £10.98k | £200 | £0 | £3.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £86.39k | £94.06k | £65.61k | £52.10k | £84.75k | |
|
Incwm - Arall | £65.00k | £62.51k | £129.39k | £25.90k | £108.92k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £268.97k | £104.07k | £110.46k | £121.09k | £152.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.26m | £1.26m | £1.29m | £616.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £76.88k | £77.43k | £49.64k | £45.12k | £53.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.02k | £0 | £12.52k | £11.35k | £12.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.25k | £19.91k | £11.70k | £9.07k | £8.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £8.44k | £0 | £705.29k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.