ymddiriedolwyr MOTHERS' UNION (DIOCESE OF EXETER BRANCH)
Rhif yr elusen: 250823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Julie Sayle | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
Michael John Collop | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Diane Passey | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Moira Devonport | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Ruth Denise Collop | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Susan Addy | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
JANET LINDA JONES | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|||||
Nicola Jean Over | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.