Hanes ariannol FRINTON AND WALTON DISTRICT OLD PEOPLE'S WELFARE ASSOCIATION(AGE CONCERN)
Rhif yr elusen: 260689
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.14k | £42.82k | £481.26k | £21.53k | £700 | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.20k | £65.68k | £548.91k | £23.15k | £750 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.