Hanes ariannol THE LOKE WAN THO MEMORIAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 264273
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 04/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.73k | £115.04k | £130.92k | £146.26k | £142.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.29k | £92.73k | £94.32k | £105.48k | £121.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.