ymddiriedolwyr THE WALPOLE SOCIETY
Rhif yr elusen: 270280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Clare Elizabeth Hornsby | Cadeirydd | 01 November 2022 |
|
|||||
Catherine Frances Helen Spalding CBE FRSL | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||
Catharine Margaret MacLeod | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Dr Christina Juliet Faraday | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Giles Howard Mandelbrote | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|||||
Professor Alexander John Marr | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|||||
Lawrence John Hendra | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Dr Jonathan Alexander Yarker | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
JONATHAN RICHARD STEPHENS | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.