Hanes ariannol ARTS & BUSINESS LIMITED
Rhif yr elusen: 274040
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.21m | £3.31m | £1.30m | £801.00k | £87.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.09m | £5.33m | £1.52m | £846.00k | £331.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.26m | £2.74m | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £473.09k | £274.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.23k | £5.00k | £1.29m | £798.00k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.87k | £14.00k | £12.00k | £3.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £430.22k | £278.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.67m | £3.24m | £1.51m | £841.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.10k | £28.00k | £7.00k | £5.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.78m | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.