ymddiriedolwyr THE NORTHAMPTONSHIRE FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 288668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELA MARGARET MALIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Patricia Harris | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Colin James Ashworth | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|||||
Carol Patricia Jones | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Susan Jane Ward Mrs | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Mrs J Lawrence | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
KEITH ALAN RIPPIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH DESMOND STEGGLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.