Hanes ariannol THE CORNWALL FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS
Rhif yr elusen: 300649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £233.05k | £226.66k | £192.85k | £82.12k | £224.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £228.03k | £208.57k | £165.67k | £114.69k | £210.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.83k | N/A | £2.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.