Hanes ariannol LUCY CAVENDISH COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.81m | £6.26m | £6.38m | £11.82m | £13.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.23m | £6.22m | £6.26m | £8.64m | £10.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.40m | £1.50m | £1.62m | £4.64m | £2.92m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £778.35k | £883.19k | £344.58k | £255.03k | £790.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.99m | £3.43m | £3.69m | £6.01m | £8.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £958.09k | £170.41k | £0 | £0 | £25.95k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £414.54k | £414.30k | £439.33k | £527.96k | £502.89k | |
|
Incwm - Arall | £187.14k | £202.21k | £289.52k | £383.47k | £464.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £174.78k | £2.00k | £661.84k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.26m | £5.16m | £6.11m | £8.25m | £9.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £976.67k | £1.06m | £152.10k | £389.33k | £817.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £112.90k | £163.14k | £174.47k | £137.79k | £100.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £72.22k | £72.38k | £82.23k | £92.83k | £94.68k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £250.78k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.