Hanes ariannol AUTISM CONCERN
Rhif yr elusen: 1062611
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £298.79k | £342.37k | £341.17k | £343.12k | £358.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £239.07k | £331.20k | £375.89k | £374.47k | £339.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £154.88k | £159.50k | £206.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.96k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.