Dogfen lywodraethu DUNOTTAR SCHOOL FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 312068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/07/1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/11/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/06/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15/03/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 AUG 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE OBJECTS) ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE CARRYING ON IN OR NEAR SURREY OF A DAY AND, IF THE GOVERNORS THINK FIT, A BOARDING SCHOOL OR SCHOOLS FOR GIRLS ONLY OR BOYS AND GIRLS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.