ymddiriedolwyr CHRISTIANS AWARE
Rhif yr elusen: 328322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rana Youab Khan | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|||||||||
Ayub Khan | Ymddiriedolwr | 15 January 2022 |
|
|
||||||||
Martin Bruce Slater | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
||||||||
Frances Edith Pike | Ymddiriedolwr | 13 January 2018 |
|
|
||||||||
Rev Dr Israel Selvanayagam | Ymddiriedolwr | 13 January 2018 |
|
|||||||||
BARBARA MAYHEW | Ymddiriedolwr | 10 January 2015 |
|
|
||||||||
NORMA HAYWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MATTHEW KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Rev JOHN BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ROBERT CHARLES TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
IAN CHRISTOPHER BOSMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Subash Chellaiah | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.