Hanes ariannol HAMPSHIRE, ISLE OF WIGHT AND CHANNEL ISLANDS ASSOCIATION FOR DEAF PEOPLE LIMITED
Rhif yr elusen: 1065669
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £896.71k | £902.29k | £799.73k | £796.68k | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £890.75k | £874.35k | £828.80k | £803.37k | £960.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £408.02k | £406.74k | £363.38k | £305.92k | £462.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £45.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.14k | £53.47k | £17.00k | £14.80k | £90.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.65k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £859.66k | £848.63k | £782.27k | £781.08k | £906.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £195 | £192 | £456 | £807 | £193 | |
|
Incwm - Arall | £70 | £0 | £0 | £0 | £25.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £888.84k | £872.33k | £827.42k | £801.27k | £958.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.91k | £2.02k | £1.38k | £2.10k | £2.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.