Hanes ariannol ST JOHN'S PLAYGROUP KINGSTON PARK
Rhif yr elusen: 1069494
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.74k | £43.98k | £38.33k | £32.45k | £33.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.03k | £42.05k | £38.04k | £37.55k | £50.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.97k | £29.10k | £21.36k | £14.25k | £14.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.