ymddiriedolwyr ST PETER'S FURZE PLATT LITTLE FISHES PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1070343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Mary Redman | Cadeirydd | 16 February 2021 |
|
|
||||
Nicola Louise Freemantle | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Emma Olorenshaw | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Robert Steven Harris | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|||||
Timothy David Eldridge | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Stone | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
Rebecca Humphreys | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.