ymddiriedolwyr NABS
Rhif yr elusen: 1070556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON DAGLISH | Cadeirydd | 18 September 2012 |
|
|
||||
Dominic Charles | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Karla Smith | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Jennifer Healy | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
Nina Pertwee | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Jon Peppiatt | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
MATTHEW BUSH | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
HAMISH NICKLIN | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
AMANDA PITT | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
NAREN PATEL | Ymddiriedolwr | 17 October 2013 |
|
|
||||
PHILLIPA HUGHES | Ymddiriedolwr | 28 April 2010 |
|
|
||||
KEITH FOWLER | Ymddiriedolwr | 25 September 2001 |
|
|
||||
JUDITH SALINSON | Ymddiriedolwr | 25 September 2001 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.