Hanes ariannol SPORTS AID EAST MIDLANDS
Rhif yr elusen: 1070976
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/07/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.88k | £8.13k | £4.52k | £9.69k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.91k | £20.33k | £24.67k | £12.56k | £29 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.