ymddiriedolwyr CHANDLERS FORD U3A
Rhif yr elusen: 1076319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Jane Gilbert | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Janine Richards | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Pamela Anne Moffat | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Lesley Wealleans | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Linda Penelope Criswick | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
David Richard Criswick | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Roger Mortimer Sales | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
David Claxton | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
Anne Lockley | Ymddiriedolwr | 22 May 2020 |
|
|
||||
Sandra Claxton | Ymddiriedolwr | 22 May 2020 |
|
|
||||
Bridget Hignett | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
|
||||
Susan Allatt | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
Michael Staniforth | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.