Hanes ariannol CYLCH
Rhif yr elusen: 1088172
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.11m | £3.43m | £3.69m | £764.91k | £291.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.19m | £4.11m | £5.39m | £603.18k | £378.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.99m | £3.27m | £487.57k | £337.57k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £112.71k | £142.50k | £1.91k | £16.32k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.19k | £12.65k | £3.19m | £409.35k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £755 | £0 | £1.28k | £448 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.47k | £7.75k | £1.22k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.03m | £3.95m | £3.17m | £945.93k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £127.33k | £128.58k | £19.02k | £5.53k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £2.20m | -£348.28k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.