ymddiriedolwyr THE CASSEL HOSPITAL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1081677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Oliver Dale | Cadeirydd | 24 October 2016 |
|
|
||||
Professor Sally Glen | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Maureen Miller | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Paul Jullien | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Gareth John Williams | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|||||
Dr Julia Blazdell | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
||||
Brian Waters | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
||||
Linda Stradins | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.