Hanes ariannol TRUSTEES OF THE LANCASTERIAN SCHOOL ROOM
Rhif yr elusen: 1083915
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 15/07/2020 | 15/07/2021 | 15/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.39k | £14.54k | £15.17k | £17.59k | £6.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.03k | £1.77k | £723 | £19.02k | £7.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50 | £560 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £560 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.