Hanes ariannol ACORN COMMUNITY CARE
Rhif yr elusen: 1095207
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.13m | £1.32m | £1.43m | £1.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £1.18m | £1.29m | £1.36m | £1.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £849.86k | £946.83k | £1.04m | £1.19m | £1.44m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £55.45k | £32.28k | £10.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.34k | £4.68k | £19.23k | £1.69k | £2.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £506 | £0 | £0 | £3.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.12m | £1.25m | £1.42m | £1.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £241 | £650 | £71 | £40 | £2.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £47.80k | £1.47k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £1.18m | £1.29m | £1.36m | £1.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £360 | £0 | £0 | £898 | £7.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.51k | £4.76k | £3.40k | £10.60k | £11.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.