ymddiriedolwyr THE GATTON TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1101467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID Thomas FRANK | Cadeirydd | 20 June 2011 |
|
|||||
Elizabeth Anne Lowe | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Helen Mary Neve | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Peter John Dawson | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||
Alan Ronald Mortlock | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
||||
GAIL LORNA SPERRIN | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
||||
MARGARET ANNE KIPPEN | Ymddiriedolwr | 31 August 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.