Hanes ariannol THE NORFOLK ARMY CADET FORCE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1102250
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 01/04/2016 | 01/04/2017 | 01/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £640 | £1.14k | £117.05k | £6.80k | £48.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.69k | £1.49k | £4.90k | £11.33k | £172.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.